ANSOGASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Albereda, 3
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANSOGASA SL
CIF B97095038
Capital Social 5849508.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANSOGASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANSOGASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARPROCAS INVERSION SL | Consejero | 28/05/2010 | 11/04/2016 |
COSTA EBORIS SL | Liquidador Unico | 09/03/2016 | 11/04/2016 |
FINCAS Y GESTION INMOBILIARIA 26001 SL | Consejero | 19/12/2012 | 11/04/2016 |
ENCINA LOS MONTEROS SL | Liquidador Unico | 07/11/2014 | 09/03/2016 |
CEINCA OBRAS Y PROYECTOS SL | Vicesecret. | 19/12/2012 | 07/11/2014 |
CEINCA OBRAS Y PROYECTOS SL | Consejero | 19/12/2012 | 07/11/2014 |
ENCINA LOS MONTEROS SL | Presidente | 19/12/2012 | 07/11/2014 |
ENCINA LOS MONTEROS SL | Consejero | 19/12/2012 | 07/11/2014 |
Fincas Y Gestion Inmobiliaria 26001 Sociedad Limit | Consejero | 07/11/2014 | |
Iranzo Vidagany Jose Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2010 | 07/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANSOGASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 152, S 8, H V 77296, I/A 20 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 152, S 8, H V 77296, I/A 20 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 152, S 8, H V 77296, I/A 19 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9544, L 6826, F 152, S 8, H V 77296, I/A 19 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9554, L 6836, F 151, S 8, H V 77296, I/A 18 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico. La mercantil "ENCINA LOS MONTEROS, S.L." ha designado a DON ISRAEL JOSE MUÑOZ HERNANDEZ, con DNI número 52779061-H, como persona física para que le represente en el cargo de Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9554, L 6836, F 151, S 8, H V 77296, I/A 18 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9554, L 6836, F 151, S 8, H V 77296, I/A 18 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9554, L 6836, F 151, S 8, H V 77296, I/A 18 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9554, L 6836, F 151, S 8, H V 77296, I/A 18 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
- DON JOSE-RAMON IRANZO VIDAGANY, ha sido CESADO como representante persona física de la mercantil "OCIO LOS MONTEROS SL", en el ejercicio de las funciones propias en el órgano de Administración de ANSOGASA SL habiéndose designado en sustitución del anterior a DON OSCAR PRIETO ALVAREZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6886, L 4189, F 121, S 8, H V 77296, I/A 17 M (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-46