ANSEC APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Central, 17
Código Postal 30100
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANSEC APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL
CIF B04881603
Capital Social 120000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 15/03/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Francisco Gallego Benavente
VINCULACIONES DE ANSEC APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANSEC APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Gallego Benavente | Liquidador | 11/08/2022 | 11/08/2022 |
Francisco Gallego Benavente | Administrador Unico | 11/08/2022 | 11/08/2022 |
Gallego Benavente Francisco | Administrador Unico | 27/06/2019 | 11/08/2022 |
FUTURA JOINT VENTURE SL | Socio Unico | 27/06/2019 | 09/08/2019 |
Lopez Valdelvira Alberto Jose | Administrador Unico | 20/03/2018 | 27/06/2019 |
Lopez Valdelvira Alberto Jose | Socio Unico | 20/03/2018 | 14/05/2019 |
ACTOS BORME DE ANSEC APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 99, S 8, H MU 99047, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 99, S 8, H MU 99047, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 99, S 8, H MU 99047, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 99, S 8, H MU 99047, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 99, S 8, H MU 99047, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 99, S 8, H MU 99047, I/A 3 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-30
- C/ CENTRAL 17-C 8º - ESPINARDO (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 98, S 8, H MU 99047, I/A 2 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 21, S 8, H AL 48811, I/A 3 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 21, S 8, H AL 48811, I/A 3 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-04
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 21, S 8, H AL 48811, I/A 3 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-04