ANNA'S TOMATE SL
Dirección social Pg Joan Carles I, 13
Código Postal 07800
Municipio Eivissa
Provincia Illes Balears
Razón Social ANNA'S TOMATE SL
Capital Social 695504.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANNA'S TOMATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANNA'S TOMATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ronco Giuseppe | Administrador Unico | 11/06/2014 | 22/05/2018 |
Bordas De Togores Ramon | Administrador Unico | 15/02/2013 | 11/06/2014 |
Baldi Lino | Socio Unico | 13/12/2012 | 15/02/2013 |
Baldi Lino | Administrador Unico | 13/12/2012 | 15/02/2013 |
Baldi Lino | Administrador Solidario | 17/07/2012 | 13/12/2012 |
De Carvalho Manuel Joaquim Baptista | Administrador Solidario | 17/07/2012 | 13/12/2012 |
Baldi Lino | Administrador Mancomunado | 17/07/2012 | 17/07/2012 |
De Carvalho Manuel Joaquim Baptista | Administrador Mancomunado | 17/07/2012 | 17/07/2012 |
Pesce Attorre Maria | Administrador Mancomunado | 17/07/2012 |
ACTOS BORME DE ANNA'S TOMATE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 211, F 187, S 8, H IB 9056, I/A 12 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 211, F 187, S 8, H IB 9056, I/A 11 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 211, F 187, S 8, H IB 9056, I/A 11 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 211, F 187, S 8, H IB 9056, I/A 10 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 211, F 187, S 8, H IB 9056, I/A 10 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 211, F 187, S 8, H IB 9056, I/A 10 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 211, F 186, S 8, H IB 9056, I/A 9 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 211, F 186, S 8, H IB 9056, I/A 9 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212, L 211, F 186, S 8, H IB 9056, I/A 9 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5, referente al capital social, modificado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259, L 258, F 186, S 8, H IB 9056, I/A 8 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-07