ANKRON PROPERTIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 76
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANKRON PROPERTIES SL
CIF B87073862
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/07/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ANKRON PROPERTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANKRON PROPERTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuellar Andreu David | Administrador Mancomunado | 24/06/2015 | 04/06/2020 |
Cuellar Andreu David | Liquidador Mancomunado | 04/06/2020 | 04/06/2020 |
Solera Sanz Bustillo Antonio Pablo | Administrador Mancomunado | 19/08/2014 | 04/06/2020 |
Solera Sanz Bustillo Antonio Pablo | Liquidador Mancomunado | 04/06/2020 | 04/06/2020 |
Ussia Valera Pablo | Administrador Mancomunado | 19/08/2014 | 04/06/2020 |
Ussia Valera Pablo | Liquidador Mancomunado | 04/06/2020 | 04/06/2020 |
Alvarez-ossorio Speith Ignacio Borja | Administrador Mancomunado | 19/08/2014 | 24/06/2015 |
ACTOS BORME DE ANKRON PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 139, S 8, H M 586244, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 139, S 8, H M 586244, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 139, S 8, H M 586244, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 139, S 8, H M 586244, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 139, S 8, H M 586244, I/A 2 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 139, S 8, H M 586244, I/A 2 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 137, S 8, H M 586244, I/A 1 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-28
Dirección:C/ GRAN VIA 76 9º - IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:29/07/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La construcción, promoción, compra, venta, arrendamiento, rehabilitación y en general, explotación, de todo tipo de bienes inmuebles.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 137, S 8, H M 586244, I/A 1 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-28