ANISRA GROUP SL - EXTINGUIDA
Municipio Bergondo
Provincia Barcelona
Razón Social ANISRA GROUP SL
CIF B15646243
Capital Social 103000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANISRA GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANISRA GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roca Del Rio Ana Maria | Apoderado | 20/07/2011 | 13/12/2022 |
Roca Del Rio Ana Maria | Administrador Unico | 19/12/2012 | 13/12/2022 |
Roca Del Rio Ana Maria | Liquidador | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
Lopez Zapata Antonio | Administrador Unico | 19/12/2012 |
ACTOS BORME DE ANISRA GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 71, S 8, H C 20446, I/A 5 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 71, S 8, H C 20446, I/A 5 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 71, S 8, H C 20446, I/A 5 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 71, S 8, H C 20446, I/A 5 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 71, S 8, H C 20446, I/A 4 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 71, S 8, H C 20446, I/A 4 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 70, S 8, H C 20446, I/A 3 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 5º: Relativo al CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 69, S 8, H C 20446, I/A 2 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-15