ANIMAL TISSUE SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Marqueses de San Isidro, 11
Código Postal 24004
Municipio León
Provincia León
Razón Social ANIMAL TISSUE SL
CIF B24636763
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Fecha de Constitución 12/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario CLINICA SAN FRANCISCO SL
VINCULACIONES DE ANIMAL TISSUE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANIMAL TISSUE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aller Lopez Ricardo Santiago | Administrador Unico | 19/04/2016 | 31/05/2017 |
Aller Lopez Ricardo Santiago | Liquidador | 31/05/2017 | 31/05/2017 |
CLINICA SAN FRANCISCO SL | Socio Unico | 28/09/2012 | 31/05/2017 |
CLINICA SAN FRANCISCO SL | Socio único | 31/05/2017 | |
ASEMORCA SL | Secretario | 28/09/2012 | 19/04/2016 |
ASEMORCA SL | Consejero | 28/09/2012 | 19/04/2016 |
CIFIO 2014 SL | Presidente | 28/09/2012 | 19/04/2016 |
CIFIO 2014 SL | Consejero | 28/09/2012 | 19/04/2016 |
CONSTRUCCIONES CARRIEGOS SA | Consejero | 28/09/2012 | 19/04/2016 |
LORENZO GARCIA BLANCO SL | Consejero | 28/09/2012 | 19/04/2016 |
ACTOS BORME DE ANIMAL TISSUE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 90, S 8, H LE 21768, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 90, S 8, H LE 21768, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-24
- Se constata que el código CNAE de la actividad principal del objeto social es el número 7500
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 90, S 8, H LE 21768, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 90, S 8, H LE 21768, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-24
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 90, S 8, H LE 21768, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-24
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 90, S 8, H LE 21768, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 90, S 8, H LE 21768, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-24
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 90, S 8, H LE 21768, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-24
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 88, S 8, H LE 21768, I/A 1 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-24
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 88, S 8, H LE 21768, I/A 1 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-24