ANILLO INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fortuny, 6
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANILLO INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANILLO INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANILLO INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 01/12/2009 | 24/02/2020 |
Dura Catala Juan Eloy | Liquidador | 28/01/2020 | 24/02/2020 |
Mirabaud Gestion Sociedad Gestora De Instituciones | Entidad Gestora | 23/01/2014 | 24/02/2020 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 16/10/2015 | 28/01/2020 |
Capilla Dejoz Luis Fernando | Consejero | 23/01/2014 | 28/01/2020 |
Dura Catala Juan Eloy | Presidente | 16/08/2013 | 28/01/2020 |
Dura Catala Juan Eloy | Consejero | 16/08/2013 | 28/01/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 17/10/2017 | 28/01/2020 |
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) SA | Entidad Gestora | 28/01/2020 | |
Navazo Rui-wamba Amaya | Secretario No Consejero | 17/10/2013 | 28/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANILLO INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 168, S 8, H M 298449, I/A 35 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 166, S 8, H M 298449, I/A 34 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 166, S 8, H M 298449, I/A 34 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 166, S 8, H M 298449, I/A 34 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 166, S 8, H M 298449, I/A 34 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 166, S 8, H M 298449, I/A 33 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 166, S 8, H M 298449, I/A 32 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 165, S 8, H M 298449, I/A 31 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 165, S 8, H M 298449, I/A 30 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32478 , F 165, S 8, H M 298449, I/A 30 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28