ANGELO GHEZZI IBERICA SL
Dirección social Calle del Trabajo, 20
Código Postal 28906
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANGELO GHEZZI IBERICA SL
CIF B28879591
Capital Social 898103.0 Euros
Teléfono 91 317 54 16
Página Web www.hepresan.es
Nombres Anteriores
- GRUPO HEPRESAN SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ghezzi Luigi
Propietario INVERSIONES DRILLNET SL
ORGANIGRAMA DE ANGELO GHEZZI IBERICA SL
VINCULACIONES DE ANGELO GHEZZI IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANGELO GHEZZI IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
D'andrea Domenico | Consejero Delegado Solidario | 02/07/2012 | |
D'andrea Domenico | Vicepresidente | 02/07/2012 | |
D'andrea Domenico | Consejero | 02/07/2012 | |
Ghezzi Alberto | Vicesecret. | 02/07/2012 | |
Ghezzi Alberto | Consejero | 02/07/2012 | |
Ghezzi Luigi | Consejero Delegado Solidario | 02/07/2012 | |
Ghezzi Luigi | Presidente | 02/07/2012 | |
Ghezzi Luigi | Consejero | 02/07/2012 | |
Lopez Morueco Fernando | Secretario | 02/07/2012 | |
Lopez Morueco Fernando | Consejero Delegado Solidario | 02/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANGELO GHEZZI IBERICA SL
- Sociedades absorbidas: INVERSIONES DRILLNET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 74, S 8, H M 73686, I/A 18 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 73, S 8, H M 73686, I/A 17 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 9ª LA PUBLICACION DEL CESE DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE ACREEDORES Y LA CANCELACION DE LA SUSPENSION DE PAGOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447 , F 130, S 8, H M 73686, I/A 9 (17/12/2001)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447 , F 130, S 8, H M 73686, I/A 9 (17/12/2001)
CVE: BORME-A-2018-218-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 7ª LA PUBLICACION DEL CESE DE LISEAT SA COMO INTERVENTOR DE LA SUSUPENSION DE PAGOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447 , F 126, S 8, H M 73686, I/A 7 (07/12/1994)
CVE: BORME-A-2018-218-28
- C/ DEL TRABAJO 20 - POLIGONO INDUSTRIAL LOS OLIVOS (GETAFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 73, S 8, H M 73686, I/A 16 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 73, S 8, H M 73686, I/A 16 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 72, S 8, H M 73686, I/A 15 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 72, S 8, H M 73686, I/A 15 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Empresa: GRUPO HEPRESAN SA
- ANGELO GHEZZI IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29471 , F 72, S 8, H M 73686, I/A 14 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28