ANGEL AZOFRA SOMALO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda La Rioja, 1
Código Postal 26200
Municipio Haro
Provincia La Rioja
Razón Social ANGEL AZOFRA SOMALO SA
CIF A26034512
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ANGEL AZOFRA SOMALO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANGEL AZOFRA SOMALO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azofra Martinez Miguel Angel | Liquidador Unico | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Azofra Martinez Miguel Angel | Administrador Solidario | 16/11/2009 | 15/01/2020 |
Martinez Alonso Juana | Administrador Solidario | 16/11/2009 | 05/06/2017 |
ACTOS BORME DE ANGEL AZOFRA SOMALO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 225, S 8, H LO 895, I/A 15 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 225, S 8, H LO 895, I/A 15 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 225, S 8, H LO 895, I/A 15 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 225, S 8, H LO 895, I/A 15 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 225, S 8, H LO 895, I/A 15 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 225, S 8, H LO 895, I/A 14 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 225, S 8, H LO 895, I/A 13 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 225, S 8, H LO 895, I/A 12 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-26
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-26