ANESU ANESTESISTAS SCP - EXTINGUIDA
Razón Social ANESU ANESTESISTAS SCP
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/03/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ANESU ANESTESISTAS SCP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANESU ANESTESISTAS SCP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Linares Del Rio Francisco Javier | Administrador Solidario | 12/07/2016 | 17/03/2021 |
Linares Del Rio Francisco Javier | Soc.Prof. | 12/07/2016 | 17/03/2021 |
Linares Del Rio Francisco Javier | Liquidador | 17/03/2021 | 17/03/2021 |
Rodriguez Ayala Miguel | Administrador Solidario | 12/07/2016 | 17/03/2021 |
Rodriguez Ayala Miguel | Soc.Prof. | 12/07/2016 | 17/03/2021 |
Sarmiento Pardo Jose Francisco | Administrador Solidario | 12/07/2016 | 17/03/2021 |
Sarmiento Pardo Jose Francisco | Soc.Prof. | 12/07/2016 | 17/03/2021 |
ACTOS BORME DE ANESU ANESTESISTAS SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 185, S 8, H MA135072, I/A 3 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 185, S 8, H MA135072, I/A 3 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 185, S 8, H MA135072, I/A 3 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 185, S 8, H MA135072, I/A 3 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-29
- Don Miguel Rodríguez Ayala cede a don Francisco Javier Linares del Río y don José Francisco Sarmiento Pardo, la participación de la que era titular en la sociedad, por su valor de MIL EUROS. Málaga, a 17 de marzo de 2021.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 185, S 8, H MA135072, I/A 2 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-29
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 185, S 8, H MA135072, I/A 2 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 185, S 8, H MA135072, I/A 2 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 184, S 8, H MA135072, I/A 1 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-29
Dirección:ALAM DE COLON 34 13º 1 (MALAGA)
Comienzo de operaciones:11/03/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Las actividades propias de anestesiología y reanimación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5533, L 4440, F 184, S 8, H MA135072, I/A 1 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-29