ANEMOI EOLICA ANDALUCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nicolas Copernico, S/N
Código Postal 41300
Municipio La Rinconada
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANEMOI EOLICA ANDALUCIA SL
CIF B85315141
Nombres Anteriores
- OBERFELD SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANEMOI EOLICA ANDALUCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANEMOI EOLICA ANDALUCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Gonzalez Alberto | Vicesecretario No Consejero | 01/04/2009 | 26/08/2020 |
Guntin Ibarra Juan Miguel | Consejero | 01/04/2009 | 26/08/2020 |
Guntin Ibarra Juan Miguel | Presidente | 01/04/2009 | 26/08/2020 |
Guntin Ibarra Juan Miguel | Apoderado | 13/04/2009 | 26/08/2020 |
Labouret Alexandre | Liquidador Unico | 26/08/2020 | 26/08/2020 |
Menendez Elvira Emilio | Consejero | 01/04/2009 | 26/08/2020 |
Menendez Elvira Emilio | Apoderado | 13/04/2009 | 26/08/2020 |
Soltero Sanchez Victor Manuel | Secretario | 01/04/2009 | 26/08/2020 |
Soltero Sanchez Victor Manuel | Consejero | 01/04/2009 | 26/08/2020 |
Soltero Sanchez Victor Manuel | Apoderado | 13/04/2009 | 26/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANEMOI EOLICA ANDALUCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 195, S 8, H SE 83187, I/A 3 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 195, S 8, H SE 83187, I/A 3 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 195, S 8, H SE 83187, I/A 3 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 195, S 8, H SE 83187, I/A 3 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 195, S 8, H SE 83187, I/A 3 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 195, S 8, H SE 83187, I/A 3 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-62-41
- C/ NICOLAS COPERNICO S/N 2& - EDIFICIO ESINOR, POL (RINCONADA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 194, S 8, H SE 83187, I/A 2 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5091 , F 194, S 8, H SE 83187, I/A 2 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25061 , F 125, S 8, H M 451284, I/A 3 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-28