ANEKIS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sor Angela de la Cruz, 2
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANEKIS SA
CIF A84911445
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.anekis.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Corbacho Abelaira Fernando Jose
Propietario COGNODATA CONSULTING SL
Auditor HORWATH AUDITORES ESPAÑA SLP
VINCULACIONES DE ANEKIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANEKIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COGNODATA CONSULTING SL | Socio Unico | 28/08/2019 | 26/02/2020 |
Corbacho Abelaira Fernando Jose | Apoderado | 05/02/2019 | 26/02/2020 |
Corbacho Abelaira Fernando Jose | Presidente | 09/08/2017 | 26/02/2020 |
Corbacho Abelaira Fernando Jose | Consejero | 09/08/2017 | 26/02/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/07/2010 | 26/02/2020 |
Garcia Monclus Raul | Secretario | 07/08/2019 | 26/02/2020 |
Garcia Monclus Raul | Apoderado | 05/02/2019 | 26/02/2020 |
Garcia Monclus Raul | Consejero | 09/08/2017 | 26/02/2020 |
Gimenez Bosch Francisco | Consejero | 25/03/2014 | 26/02/2020 |
HORWATH AUDITORES ESPAÑA SL PROFESI | Auditor | 06/11/2017 | 26/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANEKIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39094 , F 160, S 8, H M 427901, I/A 35 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39094 , F 160, S 8, H M 427901, I/A 35 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23838 , F 165, S 8, H M 427901, I/A 34 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 17º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23838 , F 165, S 8, H M 427901, I/A 33 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23838 , F 165, S 8, H M 427901, I/A 33 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23838 , F 165, S 8, H M 427901, I/A 33 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23838 , F 165, S 8, H M 427901, I/A 32 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23838 , F 164, S 8, H M 427901, I/A 31 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23838 , F 164, S 8, H M 427901, I/A 31 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
- C/ SOR ANGELA DE LA CRUZ 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23838 , F 164, S 8, H M 427901, I/A 30 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28