ANEELCO ASESORAMIENTO EN SEGUROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rodriguez del Valle, 20
Código Postal 24002
Municipio León
Provincia León
Razón Social ANEELCO ASESORAMIENTO EN SEGUROS SL
CIF B24561367
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 18/06/2007
Nombres Anteriores
- EELCO WITTING SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANEELCO ASESORAMIENTO EN SEGUROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANEELCO ASESORAMIENTO EN SEGUROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Witting Eelco | Administrador Unico | 03/06/2014 | 10/11/2017 |
Witting Eelco | Liquidador | 10/11/2017 | 10/11/2017 |
Gonzalez Porras Ana- Maria-concepcion | Administrador Solidario | 30/11/2011 | 03/06/2014 |
Witting Eelco | Administrador Solidario | 30/11/2011 | 03/06/2014 |
Witting Eelco | Administrador Unico | 30/11/2011 |
ACTOS BORME DE ANEELCO ASESORAMIENTO EN SEGUROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 5 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 5 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 5 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 5 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-24
- La Sociedad tiene por objeto: La realización de la actividad de mediación de seguros como agencia de seguros vinculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 4 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-24
- Establecimiento del carácter retribuido del cargo de Administrador, y en consecuencia, modificación del Artículo 25º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 4 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 4 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 4 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 4 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-24
Empresa: EELCO WITTING SL
- ANEELCO ASESORAMIENTO EN SEGUROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 128, S 8, H LE 18217, I/A 3 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-24