ANDOBRAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valdemorillo, 87
Código Postal 28925
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANDOBRAS SA
CIF A41183526
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Página Web www.andobras.es
Órgano Administración Administrador único
Auditor OSSORIO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ANDOBRAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANDOBRAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Milara Jose Maria | Apoderado Solidario | 20/11/2009 | 15/06/2020 |
Garcia Muñez Maria Del Mar | Apoderado Solidario | 20/11/2009 | 15/06/2020 |
OSSORIO AUDITORES SLP | Auditor | 25/11/2011 | 15/06/2020 |
Porta Puy Enrique | Apoderado | 16/06/2010 | 15/06/2020 |
Tarin Cañadas Gema Maria | Administrador Concursal | 27/11/2019 | 15/06/2020 |
Gonzalez Fernandez Miguel Angel | Administrador Concursal | 29/02/2012 | 27/11/2019 |
CASADO TRUE & FAIR SL | Auditor | 09/06/2009 | 26/04/2019 |
Martin Gomez Angel Jesus | Administrador Unico | 25/10/2012 | 03/07/2014 |
Gonzalez Raurich Ramon | Consejero | 04/08/2010 | 25/10/2012 |
Martin Aparicio Sixto | Consejero | 04/08/2010 | 25/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANDOBRAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30331 , F 219, S 8, H M 545906, I/A C (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:05/09/2019
Número Procedimiento Concursal:57/2012
Datos Registrales:
Tomo:
30331
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-545906
Inscripción:
C
Fecha Inscripción15/06/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30331 , F 219, S 8, H M 545906, I/A C (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANDOBRAS SA
Nif:A41183526
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
Mandamiento expedido el dia 10-02-2020 ordenando la anotacion preventiva de la conclusion de concurso, cese de las limitaciones en las facultades de administracion y extincion de la sociedad segun se acuerda en auto de misma fecha que se trascribe literalmente
Fecha de Resolución:10/02/2020
Número Procedimiento Concursal:57/2012
Datos Registrales:
Tomo:
30331
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-545906
Inscripción:
C
Fecha Inscripción15/06/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30331 , F 219, S 8, H M 545906, I/A C (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANDOBRAS SA
Nif:A41183526
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:01/02/2012
Número Procedimiento Concursal:57/2012
Datos Registrales:
Tomo:
30331
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-545906
Inscripción:
3
Fecha Inscripción27/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30331 , F 219, S 8, H M 545906, I/A 3 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANDOBRAS SA
Nif:A41183526
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Tarin Cañadas Gema Maria
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Fecha de Resolución:05/09/2019
Número Procedimiento Concursal:57/2012
Datos Registrales:
Tomo:
30331
Libro:
0
Folio:
219
Hoja:
8-545906
Inscripción:
3
Fecha Inscripción27/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30331 , F 219, S 8, H M 545906, I/A 3 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-28
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30331 , F 218, S 8, H M 545906, I/A B (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANDOBRAS SA
Nif:A41183526
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:10
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION Y CESE DE ADMINISTRADOR UNICO
Fecha de Resolución:27/11/2013
Número Procedimiento Concursal:57/2012
Datos Registrales:
Tomo:
30331
Libro:
0
Folio:
218
Hoja:
8-545906
Inscripción:
B
Fecha Inscripción03/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30331 , F 218, S 8, H M 545906, I/A B (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30331 , F 218, S 8, H M 545906, I/A B (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
- C/ VALDEMORILLO 87 BIS (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30331 , F 218, S 8, H M 545906, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de MADRID
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 210, S 8, H SE 8867, I/A 27 A (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-41