ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR PRIMERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Americo Vespucio, 5
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR PRIMERA SL
CIF B14842173
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 03/07/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR PRIMERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR PRIMERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berenguer Gomez Virginia | Apoderado Solidario | 06/07/2009 | 11/02/2013 |
Bernal Trujillo Bruno | Liquidador Solidario | 11/02/2013 | 11/02/2013 |
Bernal Trujillo Bruno | Consejero | 06/07/2009 | 11/02/2013 |
Butera Gianfranco | Apoderado Solidario | 06/07/2009 | 11/02/2013 |
Codon Cornejo Jose Carlos | Liquidador Solidario | 11/02/2013 | 11/02/2013 |
Codon Cornejo Jose Carlos | Pr.Cons.Liq | 11/02/2013 | 11/02/2013 |
Codon Cornejo Jose Carlos | Apoderado Solidario | 06/07/2009 | 11/02/2013 |
Codon Cornejo Jose Carlos | Presidente | 12/07/2010 | 11/02/2013 |
Codon Cornejo Jose Carlos | Consejero | 12/07/2010 | 11/02/2013 |
Diez Izquierdo Ana Maria | Liquidador Solidario | 11/02/2013 | 11/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR PRIMERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 59, S 8, H SE 83311, I/A 5 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 59, S 8, H SE 83311, I/A 5 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de Liquidación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 59, S 8, H SE 83311, I/A 5 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-41
Liquidador Solidario
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 59, S 8, H SE 83311, I/A 5 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 59, S 8, H SE 83311, I/A 5 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 58, S 8, H SE 83311, I/A 4 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 58, S 8, H SE 83311, I/A 4 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-63-41
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 58, S 8, H SE 83311, I/A 3 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 58, S 8, H SE 83311, I/A 3 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-41