ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR CUARTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Luis, 77
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR CUARTA SL
CIF B14842207
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 03/07/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR CUARTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR CUARTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Carlos Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2011 | 10/07/2012 |
Basolas Tena Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2011 | 10/07/2012 |
Berenguer Gomez Virginia | Apoderado Solidario | 07/07/2009 | 10/07/2012 |
Berenguer Marsal Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2011 | 10/07/2012 |
Bernal Trujillo Bruno | Consejero | 07/07/2009 | 10/07/2012 |
Buey Casaus Eduardo | Liquidador | 10/07/2012 | 10/07/2012 |
Buey Casaus Eduardo | Secretario | 15/12/2011 | 10/07/2012 |
Buey Casaus Eduardo | Apoderado Solidario | 15/12/2011 | 10/07/2012 |
Buey Casaus Eduardo | Consejero | 15/12/2011 | 10/07/2012 |
Butera Gianfranco | Apoderado Solidario | 07/07/2009 | 10/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANDALUZA DE ENERGIA SOLAR CUARTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 52, S 8, H M 530299, I/A 3 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 52, S 8, H M 530299, I/A 3 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 52, S 8, H M 530299, I/A 3 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 52, S 8, H M 530299, I/A 3 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
- AVDA DE SAN LUIS 77 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29460 , F 52, S 8, H M 530299, I/A 2 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de MADRID.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 81, S 8, H SE 83327, I/A 5 A (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 81, S 8, H SE 83327, I/A 5 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Fernandez Carlos Javier
- Basolas Tena Antonio
- Berenguer Marsal Enrique
- Egea Krauel Jose Maria
- Felip Font Joan
- Fernandez Alvarez Manuel
- Gallart Gabas Antonio
- Garcia Esteban Javier
- Juan Ferrer Rosa
- Lewkowicz Hila Barcas
- Lombardia Escudero Almudena
- Marco Real Carlos
- Martinez Castro Sergio Carlos
- Mayor Bellosta Marta
- Rivero Aranda Juan Jose
- Siso Gurriaran Magin
- Totusaus Calve Jordi
- Trepat Font Ramon
- Velasco Miranda Irene
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 79, S 8, H SE 83327, I/A 4 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 79, S 8, H SE 83327, I/A 4 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 79, S 8, H SE 83327, I/A 4 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-41