ANDALUCIA VIVE COMUNICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de los Albatros, 2
Código Postal 29603
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social ANDALUCIA VIVE COMUNICA SL
CIF B93509875
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 01/11/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cortes Diaz Diego
VINCULACIONES DE ANDALUCIA VIVE COMUNICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANDALUCIA VIVE COMUNICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Diaz Diego | Socio único | 08/03/2023 | |
Cortes Diaz Diego | Liquidador | 08/03/2023 | 08/03/2023 |
Cortes Diaz Diego | Administrador Unico | 25/11/2020 | 08/03/2023 |
Cortes Diaz Diego | Socio Unico | 25/11/2020 | 08/03/2023 |
De Bran Martin Margarita | Administrador Unico | 24/10/2016 | 25/11/2020 |
De Bran Martin Margarita | Socio Unico | 02/03/2018 | 25/11/2020 |
De Bran Martin Margarita | Socio Unico | 24/10/2016 | 12/05/2017 |
ACTOS BORME DE ANDALUCIA VIVE COMUNICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 5 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 5 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 5 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 5 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 3 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 2 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5560, L 4467, F 159, S 8, H MA136537, I/A 1 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-29