ANCRICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bolivia, 17
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANCRICA SA
CIF A78522331
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANCRICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANCRICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arranz Garcia Maria Del Carmen | Consejero Delegado Mancomunado | 04/11/2013 | 09/03/2015 |
Arranz Garcia Maria Del Carmen | Secretario | 04/11/2013 | 09/03/2015 |
Arranz Garcia Maria Del Carmen | Consejero | 04/11/2013 | 09/03/2015 |
Fernandez Vicente Carmen | Consejero Delegado Mancomunado | 04/11/2013 | 09/03/2015 |
Fernandez Vicente Carmen | Presidente | 04/11/2013 | 09/03/2015 |
Fernandez Vicente Carmen | Consejero | 04/11/2013 | 09/03/2015 |
Llull Gonzalez Carlos | Liquidador | 09/03/2015 | 09/03/2015 |
Llull Gonzalez Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 04/11/2013 | 09/03/2015 |
Llull Gonzalez Juan | Consejero | 04/11/2013 | 09/03/2015 |
Gonzalez Moreno Ana Maria | Consejero | 04/11/2013 |
ACTOS BORME DE ANCRICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137 , F 8, S 8, H M 115889, I/A 11 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137 , F 8, S 8, H M 115889, I/A 11 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137 , F 8, S 8, H M 115889, I/A 11 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137 , F 8, S 8, H M 115889, I/A 11 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28
- C/ BOLIVIA 17 6º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137 , F 8, S 8, H M 115889, I/A 10 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137 , F 7, S 8, H M 115889, I/A 9 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137 , F 7, S 8, H M 115889, I/A 9 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7137 , F 7, S 8, H M 115889, I/A 9 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-28