ANCHORAGE ESTATES SL - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social ANCHORAGE ESTATES SL
CIF B07436520
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
VINCULACIONES DE ANCHORAGE ESTATES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANCHORAGE ESTATES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arranz Yañez Jesus | Apoderado Mancomunado | 09/11/2011 | 28/02/2023 |
Coene Adolf | Apoderado | 28/02/2023 | |
Decoene De Jaegher Adolphe Etienne | Liquidador | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Duval Marck S | Apoderado | 28/02/2023 | |
Esteban Vera Juan Bernabe | Apoderado Mancomunado | 09/11/2011 | 28/02/2023 |
Fairweather Charles | Apoderado | 28/02/2023 | |
Mora Pericas Maria Luisa | Apoderado Mancomunado | 09/11/2011 | 28/02/2023 |
URBANIZADORA CALVIA SA | Administrador Unico | 28/02/2023 | |
Barcelo Diaz Rafael | Apoderado | 09/11/2011 | |
Mora Pericas Maria Luisa | Apoderado | 09/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANCHORAGE ESTATES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 174, S 8, H PM 10943, I/A 8 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 174, S 8, H PM 10943, I/A 8 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 174, S 8, H PM 10943, I/A 8 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-07
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 174, S 8, H PM 10943, I/A 8 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 174, S 8, H PM 10943, I/A 8 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-07
- El representante de la entidad "Urbanizadora Calviá", la cual es la administradora única de la Sociedad, Don Adolphe Etienne Decoene de Jaegher, de nacionalidad belga, titular del N.I.E. número X0084818V, ha obtenido la nacionalidad española, y es titular del D.N.I. español, número 49923479R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 68, S 8, H PM 10943, I/A Nota M (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 173, S 8, H PM 10943, I/A 7 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 173, S 8, H PM 10943, I/A 6 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 173, S 8, H PM 10943, I/A 5 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 173, S 8, H PM 10943, I/A 4 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-83-07