ANCAT BY FOOD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Repla, 3
Código Postal 41657
Municipio Los Corrales
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANCAT BY FOOD SL
CIF B86635125
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Fecha de Constitución 03/01/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ANCAT BY FOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANCAT BY FOOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Sarria Francisco | Liquidador Unico | 19/01/2021 | 22/07/2021 |
Aranda Conejo Rafael | Administrador Solidario | 14/11/2017 | 19/01/2021 |
Sanchez Sarria Francisco | Administrador Solidario | 14/11/2017 | 19/01/2021 |
Aranda Conejo Rafael | Presidente | 14/10/2013 | 14/11/2017 |
Aranda Conejo Rafael | Consejero Delegado | 14/10/2013 | 14/11/2017 |
Aranda Conejo Rafael | Consejero | 14/10/2013 | 14/11/2017 |
Campos Fernandez Andres | Consejero | 14/10/2013 | 14/11/2017 |
Nieto San Jose Jose Maria | Secretario No Consejero | 14/10/2013 | 14/11/2017 |
Sanchez Sarria Francisco | Consejero | 14/10/2013 | 14/11/2017 |
Aranda Conejo Rafael | Consejero | 11/02/2013 | 14/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANCAT BY FOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 159, S 8, H SE 98803, I/A 5 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 159, S 8, H SE 98803, I/A 5 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 158, S 8, H SE 98803, I/A 4 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 158, S 8, H SE 98803, I/A 4 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 158, S 8, H SE 98803, I/A 4 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 158, S 8, H SE 98803, I/A 4 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 158, S 8, H SE 98803, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 158, S 8, H SE 98803, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-41
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 158, S 8, H SE 98803, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-41
- C/ REPAL 3 - POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CORRALES (CORRALES (LOS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751 , F 157, S 8, H SE 98803, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-41