ANALIZA MECENAZGO Y PATROCINIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Angel, 16
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANALIZA MECENAZGO Y PATROCINIOS SL
CIF B86496593
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 21/06/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANALIZA MECENAZGO Y PATROCINIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANALIZA MECENAZGO Y PATROCINIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANALIZA CONSULTORIA ESTRATEGICA SL | Consejero Delegado | 26/09/2012 | 15/12/2014 |
ANALIZA CONSULTORIA ESTRATEGICA SL | Consejero | 26/09/2012 | 15/12/2014 |
De La Peña Diez De Ulzurrun Luis | Liquidador | 15/12/2014 | 15/12/2014 |
Draper Fontanals Juan | Secretario No Consejero | 26/09/2012 | 15/12/2014 |
Garcia Fernandez Jesus Gustavo | Representante | 26/09/2012 | 15/12/2014 |
Sanchez Gonzalez Jose Maria | Presidente | 26/09/2012 | 15/12/2014 |
Sanchez Gonzalez Jose Maria | Consejero Delegado | 26/09/2012 | 15/12/2014 |
Sanchez Gonzalez Jose Maria | Consejero | 26/09/2012 | 15/12/2014 |
Trincado Boville Luis | Consejero | 26/09/2012 | 26/11/2013 |
ACTOS BORME DE ANALIZA MECENAZGO Y PATROCINIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30202 , F 193, S 8, H M 543668, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30202 , F 193, S 8, H M 543668, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30202 , F 193, S 8, H M 543668, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30202 , F 193, S 8, H M 543668, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30202 , F 193, S 8, H M 543668, I/A 2 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30202 , F 190, S 8, H M 543668, I/A 1 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Dirección:C/ MIGUEL ANGEL 16 - 3º IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/06/12
Capital:24.000,00 Euros
Objeto social:LA CONSULTORIA, ASESORAMIENTO, GESTION Y COMERCIALIZACION DE PATROCINIOS YMECENAZGO DE TODO TIPO DE EVENTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30202 , F 190, S 8, H M 543668, I/A 1 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28