ANALDA DECOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA SEGOVIA-ARANDA Km 51
Municipio Cantalejo
Provincia Segovia
Razón Social ANALDA DECOR SL
CIF B40242091
Capital Social 18000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 28/12/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ANALDA DECOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANALDA DECOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto San Pablo Sacristan | Liquidador Solidario | 04/04/2024 | 04/04/2024 |
Alberto San Pablo Sacristan | Administrador Solidario | 04/04/2024 | |
Antonio Quintana Hortiguela | Liquidador Solidario | 04/04/2024 | 04/04/2024 |
Antonio Quintana Hortiguela | Administrador Solidario | 04/04/2024 | |
Quintana Hortiguela Antonio | Administrador Solidario | 01/09/2011 | 04/04/2024 |
San Pablo Sacristan Alberto | Administrador Solidario | 01/09/2011 | 04/04/2024 |
Gonzalez Gomez David | Administrador Mancomunado | 25/01/2011 | 01/09/2011 |
Quintana Hortiguela Antonio | Administrador Mancomunado | 25/01/2011 | 01/09/2011 |
San Pablo Sacristan Alberto | Administrador Mancomunado | 25/01/2011 | 01/09/2011 |
ACTOS BORME DE ANALDA DECOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 3 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-40
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 3 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-40
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 3 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-40
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 3 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-40
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 2 H (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-40
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 2 H (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-40
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-40
Capital Anterior: | 9.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-40
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-40
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 182, S 8, H SG 5870, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-40