ANAFRISA MOVERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Movera, 342
Código Postal 50194
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANAFRISA MOVERA SL
CIF B99449761
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/10/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANAFRISA MOVERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANAFRISA MOVERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrido Rey Cesar Javier | Administrador Unico | 13/04/2023 | 24/10/2023 |
Garrido Rey Cesar Javier | Liquidador | 24/10/2023 | 24/10/2023 |
Gracia Martinez Isabel Rosa Maria | Administrador Unico | 23/10/2015 | 13/04/2023 |
Aguilar Garces Angel | Administrador Unico | 28/09/2015 | 23/10/2015 |
ACTOS BORME DE ANAFRISA MOVERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 189, S 8, H Z 58894, I/A 4 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 189, S 8, H Z 58894, I/A 4 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 189, S 8, H Z 58894, I/A 4 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 189, S 8, H Z 58894, I/A 4 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 18, S 8, H Z 58894, I/A 3 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 18, S 8, H Z 58894, I/A 3 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 18, S 8, H Z 58894, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 18, S 8, H Z 58894, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 18, S 8, H Z 58894, I/A 1 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-50
Dirección:AVDA DE MOVERA 342 - BARRIO DE MOVERA (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:01/10/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Turismo, hostelería y restauración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129 , F 18, S 8, H Z 58894, I/A 1 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-50