ANACAONA TAPAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 28
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANACAONA TAPAS SL
CIF B81674723
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANACAONA TAPAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANACAONA TAPAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antequera Soria Francisco Javier | Liquidador | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
Antequera Soria Javier | Representante | 08/07/2010 | 27/01/2016 |
Diaz Herrera Rocio | Apoderado | 26/11/2013 | 27/01/2016 |
GRUPO RESTAURACION LATERAL SL | Administrador Unico | 08/07/2010 | 27/01/2016 |
Moraleda Garcia Mercedes | Apoderado | 15/07/2013 | 27/01/2016 |
Antequera Soria Javier | Consejero Delegado Solidario | 08/07/2010 | |
Antequera Soria Javier | Consejero | 08/07/2010 | |
Ojanguren Maiztegui Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 08/07/2010 | |
Ojanguren Maiztegui Ignacio | Secretario | 08/07/2010 | |
Ojanguren Maiztegui Ignacio | Consejero | 08/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANACAONA TAPAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12001 , F 138, S 8, H M 188796, I/A 8 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12001 , F 138, S 8, H M 188796, I/A 8 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12001 , F 138, S 8, H M 188796, I/A 8 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12001 , F 138, S 8, H M 188796, I/A 8 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
- PASEO DE LA HABANA 28 1º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12001 , F 138, S 8, H M 188796, I/A 7 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12001 , F 138, S 8, H M 188796, I/A 6 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
- Otras modificaciones estatutarias: 21. Retribucion del cargo.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12001 , F 138, S 8, H M 188796, I/A 5 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12001 , F 136, S 8, H M 188796, I/A 4 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-150-28