AMSIL YOCORO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Comunidad Valenciana (Urb Bonanza), 3
Código Postal 46119
Municipio Nàquera/Náquera
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social AMSIL YOCORO SL
CIF B98562762
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 01/10/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AMSIL YOCORO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMSIL YOCORO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quesada Recamales Abel | Administrador Unico | 17/08/2016 | 18/10/2017 |
Quesada Recamales Abel | Apoderado | 14/10/2013 | 18/10/2017 |
Quesada Recamales Abel | Liquidador Unico | 18/10/2017 | 18/10/2017 |
Quesada Recamales Sebastian | Apoderado | 14/10/2013 | 18/10/2017 |
Ortega Lopez Maria Amparo | Administrador Unico | 05/09/2013 | 17/08/2016 |
ACTOS BORME DE AMSIL YOCORO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 181, S 8, H V 155562, I/A 4 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 181, S 8, H V 155562, I/A 4 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 181, S 8, H V 155562, I/A 4 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 181, S 8, H V 155562, I/A 4 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 181, S 8, H V 155562, I/A 4 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 181, S 8, H V 155562, I/A 4 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 181, S 8, H V 155562, I/A 3 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 181, S 8, H V 155562, I/A 3 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 181, S 8, H V 155562, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9676, L 6958, F 178, S 8, H V 155562, I/A 1 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-46