AMPSA INVERSIONES Y GESTION INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Axpeko Erribera Etorbidea, 34
Código Postal 48950
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social AMPSA INVERSIONES Y GESTION INMOBILIARIA SL
CIF B95578993
Capital Social 200000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/07/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanmartin Prieto Pedro Ignacio
VINCULACIONES DE AMPSA INVERSIONES Y GESTION INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMPSA INVERSIONES Y GESTION INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
San Martin Prieto Jose Ramon | Administrador Solidario | 21/04/2010 | 19/06/2020 |
Sanmartin Prieto Pedro Ignacio | Administrador Unico | 09/10/2019 | 19/06/2020 |
Sanmartin Prieto Jose Ramon | Administrador Solidario | 09/10/2019 | |
Sanmartin Prieto Pedro Ignacio | Administrador Solidario | 21/04/2010 | 09/10/2019 |
ACTOS BORME DE AMPSA INVERSIONES Y GESTION INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5124 , F 12, S 8, H BI 56442, I/A 3 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5124 , F 12, S 8, H BI 56442, I/A 3 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5124 , F 12, S 8, H BI 56442, I/A 2 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5124 , F 12, S 8, H BI 56442, I/A 2 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5124 , F 12, S 8, H BI 56442, I/A 2 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5124 , F 10, S 8, H BI 56442, I/A 1 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-48
Dirección:C/ RIBERA DE AXPE Nº 34 (ERANDIO)
Comienzo de operaciones:21/07/09
Capital:200.000,00 Euros
Objeto social:Adquisición, tenencia, disfrute, administración y gestión de acciones, participaciones sociales y otros activos financieros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5124 , F 10, S 8, H BI 56442, I/A 1 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-48