AMK ALIMERKA DISTRIBUCION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Lugar Castiello - Lugo, S/N
Municipio Llanera
Provincia Asturias
Razón Social AMK ALIMERKA DISTRIBUCION SA
CIF A33430075
Página Web www.alimerka.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AMK ALIMERKA DISTRIBUCION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMK ALIMERKA DISTRIBUCION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/01/2010 | 07/10/2010 |
Fernandez Gonzalez Alejandro | Consejero Delegado Solidario | 11/03/2009 | 07/10/2010 |
Fernandez Gonzalez Alejandro | Presidente | 11/03/2009 | 07/10/2010 |
Fernandez Gonzalez Alejandro | Consejero | 11/03/2009 | 07/10/2010 |
Mallada Martinez Jose Luis | Consejero | 11/03/2009 | 07/10/2010 |
Martin Alvarez Jose Manuel | Consejero | 11/03/2009 | 07/10/2010 |
Martin Alvarez Jose Manuel | Secretario | 11/03/2009 | 07/10/2010 |
Fernandez Fernandez Luis Noe | Presidente | 11/03/2009 | |
Fernandez Fernandez Luis Noe | Consejero Delegado | 11/03/2009 | |
Fernandez Fernandez Luis Noe | Consejero | 11/03/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AMK ALIMERKA DISTRIBUCION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 172, S 8, H AS 11969, I/A 24 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 172, S 8, H AS 11969, I/A 24 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-33
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 172, S 8, H AS 11969, I/A 24 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-95-33
- LUGAR CASTIELLO, S/N. (LLANERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 172, S 8, H AS 11969, I/A 23 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 2º.- El domicilio social se fija en Llanera, Castiello s/n. El órgano de administración podrá establecer, suprimir o trasladar sucursales, agencias, delegaciones y representaciones o establecimientos industriales, mercantiles o comerciales de cualquier clase en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 172, S 8, H AS 11969, I/A 23 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 172, S 8, H AS 11969, I/A 22 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-181-33
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 171, S 8, H AS 11969, I/A 21 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 171, S 8, H AS 11969, I/A 21 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-33