AMIGOS DE GALIZANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 71
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AMIGOS DE GALIZANO SL
CIF B01770023
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/07/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AMIGOS DE GALIZANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMIGOS DE GALIZANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vega De Seoane Perez De Villaamil Joaquin | Administrador Solidario | 13/07/2021 | 17/03/2022 |
Vega De Seoane Saez Santiago | Liquidador | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
Vega De Seoane Saez Santiago | Administrador Solidario | 28/06/2021 | 17/03/2022 |
Ochotorena Fernandez Iker | Administrador Solidario | 28/06/2021 | 13/07/2021 |
ACTOS BORME DE AMIGOS DE GALIZANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42065 , F 153, S 8, H M 744817, I/A 3 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42065 , F 153, S 8, H M 744817, I/A 3 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42065 , F 153, S 8, H M 744817, I/A 3 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42065 , F 153, S 8, H M 744817, I/A 3 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42065 , F 153, S 8, H M 744817, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42065 , F 153, S 8, H M 744817, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42065 , F 151, S 8, H M 744817, I/A 1 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Dirección:PASEO DE LA HABANA 71 (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/07/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.La industria de la construcción de toda clase de obras públicas y privadas. 2. La promoción, construcción, restauración y venta de urbanizaciones y toda clase de edificios destinados a fines industriales, comerciales o de vivienda, bien por cuenta propia o ajena. La conservación y mantenimiento..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42065 , F 151, S 8, H M 744817, I/A 1 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28