AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Toreros, 3
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA
CIF A79080396
Actividad Seguros de vida
Página Web www.americanlife.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario METLIFE EUROPE INSURANCE D. A. C
VINCULACIONES DE AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herencia Rodrigo Oscar | Administrador Unico | 03/10/2012 | 27/06/2013 |
Herencia Rodrigo Oscar | Apoderado | 09/04/2012 | 27/06/2013 |
Herencia Rodrigo Oscar | Liquidador | 27/06/2013 | 27/06/2013 |
METLIFE EUROPE INSURANCE D. A. C | Socio Unico | 27/06/2013 | 27/06/2013 |
Jimenez De La Peña Francisco | Administrador Unico | 22/06/2010 | 03/10/2012 |
Garcia Villalon Porrero Julio | Apoderado | 12/04/2012 | |
Marin Carrasco Mercedes Gema | Apoderado | 12/05/2011 | |
Salinas Robeson Jose Miguel | Apoderado | 08/02/2010 |
ACTOS BORME DE AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 151, S 8, H M 54932, I/A 41 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 151, S 8, H M 54932, I/A 41 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 151, S 8, H M 54932, I/A 41 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 151, S 8, H M 54932, I/A 41 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 151, S 8, H M 54932, I/A 41 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 151, S 8, H M 54932, I/A 40 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 151, S 8, H M 54932, I/A 40 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 151, S 8, H M 54932, I/A 39 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 150, S 8, H M 54932, I/A 38 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18889 , F 149, S 8, H M 54932, I/A 37 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28