AMELIA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Jose de Calasanz, 27
Código Postal 47013
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AMELIA CONSULTING SL
CIF B01805043
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/07/2020
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AMELIA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMELIA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Garcia Jorge | Consejero Delegado Solidario | 21/08/2020 | 04/03/2024 |
Fernandez Garcia Jorge | Presidente | 21/08/2020 | 04/03/2024 |
Fernandez Garcia Jorge | Consejero | 21/08/2020 | 04/03/2024 |
Fernandez Garcia Jorge | Liquidador | 04/03/2024 | 04/03/2024 |
Gonzalez Sales Diego | Consejero | 21/08/2020 | 04/03/2024 |
Quevedo Martin Jose Antonio | Secretario | 21/08/2020 | 04/03/2024 |
Quevedo Martin Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 21/08/2020 | 04/03/2024 |
Quevedo Martin Jose Antonio | Consejero | 21/08/2020 | 04/03/2024 |
ACTOS BORME DE AMELIA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 9, S 8, H VA 31584, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 9, S 8, H VA 31584, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 9, S 8, H VA 31584, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-47
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 9, S 8, H VA 31584, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-47
- C/ SAN JOSE DE CALASANZ 27 3º A (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 9, S 8, H VA 31584, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-47
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 7, S 8, H VA 31584, I/A 1 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-47
Dirección:PASEO DE ZORRILLA 8 ENTREPL. (VALLADOLID)
Comienzo de operaciones:30/07/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de intermediación de servicios en los ámbitos de consultoría de negocio y de gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o sector; la elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos de innovación y desarrollo, así como la dirección, asistenci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 7, S 8, H VA 31584, I/A 1 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-47