AMCI HABITAT MEDITERRANEO SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social AMCI HABITAT MEDITERRANEO SL
CIF B64292212
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/07/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AMCI HABITAT MEDITERRANEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMCI HABITAT MEDITERRANEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Corrons Pedro | Liquidador | 10/09/2013 | 27/02/2014 |
AMCI HABITAT SA | Secretario | 26/10/2012 | 10/09/2013 |
AMCI HABITAT SA | Consejero | 26/10/2012 | 10/09/2013 |
Carazo Lanagran Ignacio | REPR.143 RRM | 30/08/2013 | 10/09/2013 |
Perez Mas Enric | REPR.143 RRM | 26/10/2012 | 10/09/2013 |
Sanabra Gafarot Jordi | REPR.143 RRM | 10/09/2013 | |
TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL | Consejero | 10/09/2013 | |
TINSER CARTERA SL | Consejero | 10/09/2013 | |
TINSER CARTERA SL | Presidente | 26/10/2012 | 10/09/2013 |
Pla Penalva Jose Maria | REPR.143 RRM | 26/10/2012 | 30/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AMCI HABITAT MEDITERRANEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 184, S 8, H B 337812, I/A 10 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 184, S 8, H B 337812, I/A 10 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 183, S 8, H B 337812, I/A 9 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 183, S 8, H B 337812, I/A 9 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 183, S 8, H B 337812, I/A 9 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 183, S 8, H B 337812, I/A 8 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 183, S 8, H B 337812, I/A 8 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 183, S 8, H B 337812, I/A 7 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 183, S 8, H B 337812, I/A 7 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38842 , F 182, S 8, H B 337812, I/A 6 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08