AMBULANCIES ILLES BALEARS SA - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social AMBULANCIES ILLES BALEARS SA
CIF A07763972
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AMBULANCIES ILLES BALEARS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMBULANCIES ILLES BALEARS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gimenez Aina Montserrat | Administrador Solidario | 17/06/2015 | 19/12/2016 |
Garcia Gimenez Aina Montserrat | Liquidador | 19/12/2016 | 19/12/2016 |
Garcia Gimenez Josep Raimon | Administrador Solidario | 17/06/2015 | 19/12/2016 |
Garcia Gimenez Aina Montserrat | Administrador Unico | 04/03/2015 | 17/06/2015 |
Garcia Ruiz Jose Maria | Administrador Unico | 20/02/2014 | 04/03/2015 |
Garcia Gimenez Aina Montserrat | Administrador Unico | 20/02/2014 |
ACTOS BORME DE AMBULANCIES ILLES BALEARS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 106, S 8, H PM 22828, I/A 16 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 106, S 8, H PM 22828, I/A 16 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 106, S 8, H PM 22828, I/A 16 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 106, S 8, H PM 22828, I/A 16 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 106, S 8, H PM 22828, I/A 15 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 106, S 8, H PM 22828, I/A 15 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 106, S 8, H PM 22828, I/A 15 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 25, S 8, H PM 22828, I/A 14 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 25, S 8, H PM 22828, I/A 14 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1343 , F 25, S 8, H PM 22828, I/A 13 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-07