AMBER FINANZAS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 18
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AMBER FINANZAS SICAV
Capital Social 2500000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/07/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AMBER FINANZAS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMBER FINANZAS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arregui Barandiaran Luis Javier | Consejero | 25/07/2014 | 20/02/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 25/07/2014 | 20/02/2017 |
DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA | EntidDeposit | 25/07/2014 | 20/02/2017 |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 25/07/2014 | 20/02/2017 |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 25/07/2014 | 20/02/2017 |
Diaz Chimeno Pedro Pablo | Vicesecretario No Consejero | 18/09/2015 | 20/02/2017 |
Gomez De Segura Portero Cristina | Secretario | 18/09/2015 | 20/02/2017 |
Gomez De Segura Portero Cristina | Consejero | 25/07/2014 | 20/02/2017 |
Gomez De Segura Portero Iñaki | Consejero | 25/07/2014 | 20/02/2017 |
Gomez De Segura Portero Iñaki | Presidente | 25/07/2014 | 20/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AMBER FINANZAS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 215, S 8, H M 585014, I/A 6 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 215, S 8, H M 585014, I/A 6 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 215, S 8, H M 585014, I/A 6 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 215, S 8, H M 585014, I/A 6 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 215, S 8, H M 585014, I/A 5 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 215, S 8, H M 585014, I/A 5 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 214, S 8, H M 585014, I/A 4 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 214, S 8, H M 585014, I/A 3 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 213, S 8, H M 585014, I/A 2 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32500 , F 212, S 8, H M 585014, I/A 1 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28