AMAND ENERGIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Andres Obispo, 37
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AMAND ENERGIAS SL
CIF B98165244
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 07/07/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario TAU INGENIERIA SOLAR SL
VINCULACIONES DE AMAND ENERGIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMAND ENERGIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canton Franco Juan-luis | Apoderado Solidario | 23/07/2012 | 10/01/2013 |
Castellet Martin Joaquin | Apoderado Solidario | 23/07/2012 | 10/01/2013 |
Castellet Martin Joaquin | Liquidador | 10/01/2013 | 10/01/2013 |
Gunther Oliver | Administrador Unico | 09/03/2011 | 10/01/2013 |
TAU INGENIERIA SOLAR SL | Socio Unico | 17/11/2009 | 10/01/2013 |
De La Iglesia Sanchez Ocaña Jose Manuel | Administrador Unico | 17/11/2009 | 09/03/2011 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 05/08/2009 | 17/11/2009 |
ACTOS BORME DE AMAND ENERGIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27252 , F 15, S 8, H M 490967, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27252 , F 15, S 8, H M 490967, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27252 , F 15, S 8, H M 490967, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27252 , F 15, S 8, H M 490967, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27252 , F 15, S 8, H M 490967, I/A 4 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27252 , F 14, S 8, H M 490967, I/A 3 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27252 , F 14, S 8, H M 490967, I/A 3 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28
- C/ ANDRES OBISPO 37 - 6º DCHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27252 , F 14, S 8, H M 490967, I/A 2 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
- Extendida diligencia provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de MADRID.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5117 , F 193, S 8, H SE 83526, I/A 2 A (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-41