AMAFOODS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 37
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AMAFOODS ESPAÑA SL
CIF B86252137
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de animales vivos
Fecha de Constitución 24/06/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Amadori Finanziaria Spa
VINCULACIONES DE AMAFOODS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMAFOODS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amadori Finanziaria Spa | Socio Unico | 19/07/2011 | 20/05/2020 |
AVCO CORPORATE SERVICES SL | Administrador Unico | 18/05/2015 | 20/05/2020 |
AVCO CORPORATE SERVICES SL | Liquidador | 20/05/2020 | 20/05/2020 |
Viñal Casas Antonio | Representante | 18/05/2015 | 20/05/2020 |
Viñal Casas Antonio | Liquidador | 20/05/2020 | 20/05/2020 |
Pasucci Andrea | Administrador Unico | 19/07/2011 | 18/05/2015 |
ACTOS BORME DE AMAFOODS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 149, S 8, H M 522714, I/A 4 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 149, S 8, H M 522714, I/A 4 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 149, S 8, H M 522714, I/A 4 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 149, S 8, H M 522714, I/A 4 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 148, S 8, H M 522714, I/A 3 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 148, S 8, H M 522714, I/A 3 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
- C/ VELAZQUEZ, NUMERO 37, 1& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 148, S 8, H M 522714, I/A 2 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 145, S 8, H M 522714, I/A 1 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 145, S 8, H M 522714, I/A 1 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Dirección:C/ MORETO 15 6º IZ (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/06/11
Capital:15.000,00 Euros
Objeto social:Importacion y exportacion desde y hacia cualquier pais extranjero de animales vivos y sacrificados , carnes frescas y congeladas
Duración:31.12.50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 145, S 8, H M 522714, I/A 1 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28