ALWAYS FREE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Serra Llarga, 17
Código Postal 46530
Municipio Puçol
Provincia Valencia
Razón Social ALWAYS FREE SL
CIF B40612582
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 25/09/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Heredia Montagud Sergio
VINCULACIONES DE ALWAYS FREE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALWAYS FREE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Heredia Montagud Sergio | Socio Unico | 06/04/2023 | 06/04/2023 |
Iranzo Campos Remedios | Administrador Unico | 16/12/2019 | 06/04/2023 |
Iranzo Campos Remedios | Liquidador Unico | 06/04/2023 | 06/04/2023 |
Duran Mesas Vanessa | Administrador Unico | 01/10/2019 | 16/12/2019 |
ACTOS BORME DE ALWAYS FREE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 98, S 8, H V 189603, I/A 4 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 98, S 8, H V 189603, I/A 4 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 98, S 8, H V 189603, I/A 4 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 98, S 8, H V 189603, I/A 4 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 98, S 8, H V 189603, I/A 4 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 98, S 8, H V 189603, I/A 3 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-46
- C/ SERRA LLARGA 17 (PUZOL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 97, S 8, H V 189603, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 97, S 8, H V 189603, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 97, S 8, H V 189603, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10727, L 8007, F 96, S 8, H V 189603, I/A 1 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-46