ALVARGONZALEZ UCHA RAMON 000411844R SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Loma de los Riscos, 81
Código Postal 29620
Municipio Torremolinos
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALVARGONZALEZ UCHA RAMON 000411844R SLNE
CIF B92495944
Actividad Alquiler de medios de navegación
Fecha de Constitución 23/12/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALVARGONZALEZ UCHA RAMON 000411844R SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALVARGONZALEZ UCHA RAMON 000411844R SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvargonzalez Ucha Ramon Rodolfo | Apoderado | 02/03/2018 | |
Alvargonzalez Ucha Ramon Rodolfo | Liquidador | 02/03/2018 | 02/03/2018 |
Rubio Basabe Alejandro | Administrador Unico | 23/07/2015 | 02/03/2018 |
Alvargonzalez Ucha Ramon Rodolfo | Socio Unico | 23/07/2015 | 23/07/2015 |
Rubio Basabe Alejandro | Administrador Unico | 11/03/2011 | 23/07/2015 |
Rubio Basabe Ignacio Juan | Administrador Unico | 11/03/2011 |
ACTOS BORME DE ALVARGONZALEZ UCHA RAMON 000411844R SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 8 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 8 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 8 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 8 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 8 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 7 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 7 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 6 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-29
- C/ LOMA DE LOS RISCOS 81 13 (TORREMOLINOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 5 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 135, S 6, H MA 21,NE , I/ 5 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-29