ALVAREZ UZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Foz
Provincia Lugo
Razón Social ALVAREZ UZ SL
CIF B27202399
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALVAREZ UZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALVAREZ UZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Ramos Maria Isabel | Administrador Unico | 21/07/2017 | 11/11/2020 |
Martinez Ramos Maria Isabel | Liquidador | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
Ramos Uz Josefa | Administrador Unico | 14/06/2012 | 21/07/2017 |
Martinez Alvarez German | Administrador Unico | 14/06/2012 |
ACTOS BORME DE ALVAREZ UZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 25, S 8, H LU 4502, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 25, S 8, H LU 4502, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 25, S 8, H LU 4502, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 25, S 8, H LU 4502, I/A 4 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 24, S 8, H LU 4502, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 24, S 8, H LU 4502, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 24, S 8, H LU 4502, I/A 2 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222 , F 24, S 8, H LU 4502, I/A 2 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-27