ALUDRA REAL ESTATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 469
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALUDRA REAL ESTATE SL
CIF B66820739
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 04/07/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALUDRA REAL ESTATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALUDRA REAL ESTATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morral Carbonell Gerard | Apoderado Solidario | 24/10/2016 | 19/02/2019 |
Nuñez Samper Marcet Mariano | Apoderado Solidario | 24/10/2016 | 19/02/2019 |
Ramon Vergara Carlos | Administrador Solidario | 17/03/2017 | 19/02/2019 |
Riba De Olano Sonsoles | Administrador Solidario | 17/03/2017 | 19/02/2019 |
Riba De Olano Sonsoles | Liquidador | 19/02/2019 | 19/02/2019 |
Soria Puig Adolfo | Apoderado Solidario | 24/10/2016 | 19/02/2019 |
Riba De Olano Sonsoles | Administrador Unico | 11/11/2016 | 17/03/2017 |
Azorin Merseguer Jose Enrique | Administrador Unico | 12/08/2016 | 11/11/2016 |
ACTOS BORME DE ALUDRA REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 8, S 8, H B 490184, I/A 6 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 8, S 8, H B 490184, I/A 6 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 8, S 8, H B 490184, I/A 6 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
- AV DIAGONAL Num.469 P.6 PTA.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 7, S 8, H B 490184, I/A 5 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 7, S 8, H B 490184, I/A 5 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 7, S 8, H B 490184, I/A 5 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: ATYS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 7, S 8, H B 490184, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 7, S 8, H B 490184, I/A 3 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 7, S 8, H B 490184, I/A 3 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45507 , F 7, S 8, H B 490184, I/A 2 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08