ALUCRIS SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social ALUCRIS SA
CIF A33035130
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Triguero Rodriguez Teodoro
VINCULACIONES DE ALUCRIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALUCRIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Triguero Rodriguez Teodoro | Administrador Unico | 08/11/2016 | 03/03/2017 |
Rueda Herreros Santiago Modesto | Administrador Unico | 14/01/2013 | 08/11/2016 |
Rueda Fernandez Maria Dolores | Apoderado | 12/04/2010 | 29/05/2015 |
Fernandez Areces Maria Jesus | Apoderado | 09/04/2013 | |
Rueda Herreros Bernardo | Consejero Delegado Solidario | 14/01/2013 | |
Rueda Herreros Bernardo | Presidente | 14/01/2013 | |
Rueda Herreros Bernardo | Consejero | 14/01/2013 | |
Rueda Herreros Pedro Fabian | Secretario | 14/01/2013 | |
Rueda Herreros Pedro Fabian | Consejero | 14/01/2013 | |
Rueda Herreros Santiago Modesto | Consejero Delegado Solidario | 14/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALUCRIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 48, S 8, H AS 7700, I/A 18 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALUCRIS SA
Nif:A33035130
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso del deudor ALUCRIS SA por insuficiencia de masa activa
Fecha de Resolución:17/10/2016
Número Procedimiento Concursal:147/2016
Datos Registrales:
Tomo:
1510
Libro:
0
Folio:
48
Hoja:
8-7700
Inscripción:
18
Fecha Inscripción03/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 48, S 8, H AS 7700, I/A 18 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALUCRIS SA
Nif:A33035130
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso voluntario al deudor ALUCRIS SA
Fecha de Resolución:17/10/2016
Número Procedimiento Concursal:147/2016
Datos Registrales:
Tomo:
1510
Libro:
0
Folio:
48
Hoja:
8-7700
Inscripción:
18
Fecha Inscripción03/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 48, S 8, H AS 7700, I/A 18 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-33
- Declarada la sociedad en situación de insolvencia parcial con carácter provisional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 48, S 8, H AS 7700, I/A 17 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 47, S 8, H AS 7700, I/A 16 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 47, S 8, H AS 7700, I/A 16 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 47, S 8, H AS 7700, I/A 15 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 47, S 8, H AS 7700, I/A 14 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 9. Administración y Representacion.-. Artículo de los estatutos: 18. Administración y Representacion.-. Artículo de los estatutos: 19. Administración y Representacion.-. Artículo de los estatutos: 21. Administración y Representacion.-. Artículo de los estatutos:
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 47, S 8, H AS 7700, I/A 13 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 47, S 8, H AS 7700, I/A 13 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-33