ALU BLOCK SISTEMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mallorca, 61
Código Postal 08640
Municipio Olesa de Montserrat
Provincia Barcelona
Razón Social ALU BLOCK SISTEMAS SL
CIF B60261914
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALU BLOCK SISTEMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALU BLOCK SISTEMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
3.0 ADVOCATS I ASSESSORS FISCALS SLP | Liquidador | 07/03/2016 | 19/05/2016 |
Barneda Aregall Esther | REPR.143 RRM | 07/03/2016 | 19/05/2016 |
Sibina Marco Eulalia | Gerente | 03/05/2013 | 19/05/2016 |
Sibina Petchame Pere | Liquidador | 27/11/2013 | 07/03/2016 |
Marco Permanyer Pilar | Presidente | 03/05/2013 | 27/11/2013 |
Marco Permanyer Pilar | Consejero | 03/05/2013 | 27/11/2013 |
Sibina Marco Judith | Secretario | 03/05/2013 | 27/11/2013 |
Sibina Marco Judith | Consejero | 03/05/2013 | 27/11/2013 |
Sibina Petchame Pedro | Consejero | 03/05/2013 | 27/11/2013 |
Sibina Petchame Pedro | Administrador | 03/05/2013 |
ACTOS BORME DE ALU BLOCK SISTEMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 36, S 8, H B 86631, I/A 9 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 36, S 8, H B 86631, I/A 9 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 36, S 8, H B 86631, I/A 8 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 36, S 8, H B 86631, I/A 8 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 35, S 8, H B 86631, I/A 7 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 35, S 8, H B 86631, I/A 7 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 35, S 8, H B 86631, I/A 7 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.8 Y 10 Y ADICION ART.16 BIS.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 33, S 8, H B 86631, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 33, S 8, H B 86631, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25274 , F 33, S 8, H B 86631, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08