ALTUR PRIVATE EQUITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre General Brito, 6
Código Postal 25007
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTUR PRIVATE EQUITY SL
CIF B25795188
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 17/04/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario FRANCO & ROMERO ABOGADOS Y ASESORES SL
VINCULACIONES DE ALTUR PRIVATE EQUITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTUR PRIVATE EQUITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Baiget Vicente Arturo | Administrador Solidario | 20/04/2015 | 17/01/2024 |
FRANCO & ROMERO ABOGADOS Y ASESORES SL | Socio Unico | 21/12/2015 | 17/01/2024 |
Romero Rodriguez Jose Alberto | Administrador Solidario | 20/04/2015 | 17/01/2024 |
Romero Rodriguez Jose Alberto | Liquidador | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
ACTOS BORME DE ALTUR PRIVATE EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 210, S 8, H L 28466, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 210, S 8, H L 28466, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 210, S 8, H L 28466, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 210, S 8, H L 28466, I/A 3 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 209, S 8, H L 28466, I/A 2 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 206, S 8, H L 28466, I/A 1 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-25
Dirección:C/ GENERAL BRITO 6 3 B (LLEIDA)
Comienzo de operaciones:17/04/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- Realización de actividades propias de una red de "business angels"; -Mediación, coordinación e intermediación en la prestación de servicios relacionados con el asesoramiento a nivel económico, financiero y legal a emprendedores e inversores; - Mediación, coordinación e intermediación en la prestac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 206, S 8, H L 28466, I/A 1 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-25