ALTRAN CONSULTING AND INFORMATION SERVICES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Campezo, 1
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTRAN CONSULTING AND INFORMATION SERVICES SA
CIF B61598249
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Administrador único
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ALTRAN CONSULTING AND INFORMATION SERVICES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTRAN CONSULTING AND INFORMATION SERVICES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTRAN INNOVACION SL | Administrador Unico | 24/08/2010 | 09/05/2011 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 20/01/2009 | 09/05/2011 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor de Cuentas Consolidado | 20/01/2009 | 09/05/2011 |
Gerald Andre Olivier Jacques Berge | Apoderado | 02/03/2009 | 09/05/2011 |
Gimeno Olmos Ana | Apoderado | 09/04/2009 | 09/05/2011 |
Lopez Vives Diana | Apoderado | 09/04/2009 | 09/05/2011 |
Magarzo Rubio Jose Ramon | Representante | 09/05/2011 | |
Magarzo Rubio Jose Ramon | REPR.143 RRM | 24/08/2010 | 09/05/2011 |
Martinez Fernanez Alfonso | Apoderado | 04/12/2009 | 09/05/2011 |
ALTRAN ESTUDIOS SERVICIOS Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 24/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALTRAN CONSULTING AND INFORMATION SERVICES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28191 , F 100, S 8, H M 507794, I/A 3 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28191 , F 100, S 8, H M 507794, I/A 3 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28191 , F 100, S 8, H M 507794, I/A 3 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-66-28
- C/ CAMPEZO 1 - PARQUE EMPRESARIAL LAS MERCEDES (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28191 , F 100, S 8, H M 507794, I/A 2 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 210, S 8, H B 45821, I/A 64 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 210, S 8, H B 45821, I/A 64 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 208, S 8, H B 45821, I/A 63 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-131-08