ALTOS DE BEREIM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 18
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTOS DE BEREIM SL
CIF B86238748
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/06/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Kamiska Anzhelika
VINCULACIONES DE ALTOS DE BEREIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTOS DE BEREIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hirschbaeck Jakob | Liquidador | 05/06/2014 | 05/06/2014 |
Hirschbaeck Jakob | Administrador Unico | 21/06/2011 | 05/06/2014 |
Kamiska Anzhelika | Socio Unico | 13/05/2014 | 05/06/2014 |
Peña Cristobal Soledad | Apoderado Solidario | 21/09/2011 | 05/06/2014 |
Fidux Trust Company Limited | Socio Unico | 04/11/2011 | 13/05/2014 |
Fundacion Xunamar | Socio Unico | 21/06/2011 | 04/11/2011 |
ACTOS BORME DE ALTOS DE BEREIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 83, S 8, H M 521066, I/A 5 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 83, S 8, H M 521066, I/A 5 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 83, S 8, H M 521066, I/A 5 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 83, S 8, H M 521066, I/A 5 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 82, S 8, H M 521066, I/A 4 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 82, S 8, H M 521066, I/A 3 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 81, S 8, H M 521066, I/A 2 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 80, S 8, H M 521066, I/A 1 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 80, S 8, H M 521066, I/A 1 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Dirección:C/ MARIA DE MOLINA 18 7º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:15/06/11
Capital:300.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, DE CARACTER RUSTICO O URBANO, ASI COMO SU EXPLOTACION EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS ADMITIDAS EN DERECHO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28937 , F 80, S 8, H M 521066, I/A 1 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28