ALTORREAL 345 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sotomayor, 6
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTORREAL 345 SL
CIF B88195771
Capital Social 139000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/09/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALTORREAL 345 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTORREAL 345 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Jorge Alhama | Administrador Solidario | 15/10/2018 | 08/10/2020 |
Pardo Cano Angel | Administrador Solidario | 15/10/2018 | 08/10/2020 |
Pardo Cano Angel | Liquidador | 08/10/2020 | 08/10/2020 |
Pardo Jorge Maria Jose | Apoderado | 08/10/2019 | 08/10/2020 |
ACTOS BORME DE ALTORREAL 345 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 110, S 8, H M 680474, I/A 5 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 110, S 8, H M 680474, I/A 5 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 110, S 8, H M 680474, I/A 5 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 110, S 8, H M 680474, I/A 5 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
- C/ SOTOMAYOR 6 4º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 110, S 8, H M 680474, I/A 4 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 110, S 8, H M 680474, I/A 4 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 135.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 139.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.375,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 109, S 8, H M 680474, I/A 3 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 107, S 8, H M 680474, I/A 2 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 105, S 8, H M 680474, I/A 1 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Dirección:C/ MANZANO 3 Ptl.B BAJO B (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:20/09/18
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La adquisición de suelo urbano o urbanizable para distintos usos, para su desarrollo urbanístico, alquiler o venta de suelo, promoción y construcción de inmuebles residenciales, industriales, terciarios y equipamientos privados para su venta, alquiler o cesión temporal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38243 , F 105, S 8, H M 680474, I/A 1 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28