ALTO TAJO SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 108
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTO TAJO SOLAR SL
CIF B84866904
Capital Social 7177083.8 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 17/10/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 4 SL
VINCULACIONES DE ALTO TAJO SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTO TAJO SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/10/2012 | 16/11/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/09/2014 | 16/11/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 13/03/2018 | 16/11/2021 |
Escalada Jimenez Francisco De Borja | Apoderado | 25/06/2009 | 16/11/2021 |
Fernandez Fernandez Juan Manuel | Apoderado Solidario | 20/06/2019 | 16/11/2021 |
Garcia Mascuñan Miguel Angel | Representante | 26/07/2017 | 16/11/2021 |
Garcia Mascuñan Miguel Angel | Apoderado Solidario | 20/06/2019 | 16/11/2021 |
Gonzalez Hernandez Gerson Jose | Apoderado Solidario | 20/06/2019 | 16/11/2021 |
SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 4 SL | Socio Unico | 20/05/2021 | 16/11/2021 |
SONNEDIX ESPAÑA SL | Administrador Unico | 26/07/2017 | 16/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALTO TAJO SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 154, S 8, H M 418847, I/A 23 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 154, S 8, H M 418847, I/A 23 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 154, S 8, H M 418847, I/A 23 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Administrador Unico
Auditor
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 154, S 8, H M 418847, I/A 23 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 154, S 8, H M 418847, I/A 22 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 154, S 8, H M 418847, I/A 21 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 153, S 8, H M 418847, I/A 20 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 108 12 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 152, S 8, H M 418847, I/A 19 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 152, S 8, H M 418847, I/A 19 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Capital Anterior: | 7.537.499,22 | Euros |
Disminución de capital | 360.415,42 | Euros |
Capital Actual: | 7.177.083,80 | Euros |
Porcentaje: | 4,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 151, S 8, H M 418847, I/A 18 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-213-28