ALTO TAJO SOLAR 2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 108
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTO TAJO SOLAR 2 SL
CIF B84826353
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 02/10/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 4 SL
VINCULACIONES DE ALTO TAJO SOLAR 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTO TAJO SOLAR 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escalada Jimenez Francisco De Borja | Apoderado Mancomunado | 02/06/2009 | 16/11/2021 |
Fernandez Fernandez Juan Manuel | Apoderado Solidario | 20/06/2019 | 16/11/2021 |
Garcia Mascuñan Miguel Angel | Representante | 26/07/2017 | 16/11/2021 |
Garcia Mascuñan Miguel Angel | Apoderado Solidario | 20/06/2019 | 16/11/2021 |
Gonzalez Hernandez Gerson Jose | Apoderado Solidario | 20/06/2019 | 16/11/2021 |
SONNEDIX ESPAÑA FINANCE 4 SL | Socio Unico | 20/05/2021 | 16/11/2021 |
SONNEDIX ESPAÑA SL | Administrador Unico | 26/07/2017 | 16/11/2021 |
SONNEDIX ESPAÑA SL | Socio Unico | 11/02/2020 | 20/05/2021 |
Escalada Jimenez Francisco Borja | Apoderado Mancomunado | 26/07/2017 | |
Thomas Felicity Jane | Administrador Unico | 26/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALTO TAJO SOLAR 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 213, S 8, H M 418158, I/A 16 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 213, S 8, H M 418158, I/A 16 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 213, S 8, H M 418158, I/A 16 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 213, S 8, H M 418158, I/A 16 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 213, S 8, H M 418158, I/A 15 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 213, S 8, H M 418158, I/A 14 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 108 12 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 212, S 8, H M 418158, I/A 13 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 212, S 8, H M 418158, I/A 13 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
- C/ VELAZQUEZ 157 IBERCENTER 1ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 212, S 8, H M 418158, I/A 12 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23320 , F 211, S 8, H M 418158, I/A 11 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28