ALTIUS AIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Auzolan Kalea, 2
Código Postal 20303
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ALTIUS AIR SL
CIF B75035097
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte aéreo
Fecha de Constitución 25/10/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALTIUS AIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTIUS AIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Poblacion Falque Francisco Javier | Apoderado | 22/12/2010 | 07/06/2022 |
Woppelmann Picher Lidia | Liquidador | 07/06/2022 | 07/06/2022 |
Woppelmann Picher Lidia | Administrador Unico | 21/12/2010 | 07/06/2022 |
ACTOS BORME DE ALTIUS AIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 207, S 8, H SS 33023, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 207, S 8, H SS 33023, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 207, S 8, H SS 33023, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 207, S 8, H SS 33023, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 207, S 8, H SS 33023, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 206, S 8, H SS 33023, I/A 2 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 204, S 8, H SS 33023, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-20
Dirección:C/ AUZOLAN 2B,2º DESPACHO 14. (IRUN)
Comienzo de operaciones:25/10/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE TODO TIPO DE MERCANCIAS Y DE PERSONAS, CON MEDIOS AJENOS O PROPIOS, BAJO CUALQUIER TIPO DE COLABORACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 204, S 8, H SS 33023, I/A 1 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-20