ALTESA INMOBILIARIA ALBAL SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Cl de la Pau, 9
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTESA INMOBILIARIA ALBAL SL
CIF B98063027
Capital Social 36300.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 14/07/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Valeriu Nastasache Marian
Propietario Valeriu Nastasache Marian
ORGANIGRAMA DE ALTESA INMOBILIARIA ALBAL SL
VINCULACIONES DE ALTESA INMOBILIARIA ALBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTESA INMOBILIARIA ALBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valeriu Nastasache Marian | Administrador Unico | 28/02/2014 | |
Valeriu Nastasache Marian | Socio Unico | 28/02/2014 |
ACTOS BORME DE ALTESA INMOBILIARIA ALBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 82, S 8, H V 130395, I/A 8 M (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 82, S 8, H V 130395, I/A 8 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 82, S 8, H V 130395, I/A 7 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 82, S 8, H V 130395, I/A 6 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 81, S 8, H V 130395, I/A 5 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 81, S 8, H V 130395, I/A 5 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-46
- Error en la fecha de cese de TEBAR CLEMENTE ANTONIO. La fecha correcta es 20/03/2013 y no de 2012 como aparece en el envio 62 del año 2013. Publicadoen el Boletín 67 de fecha 10/04/13 y referencia 01697322013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 81, S 8, H V 130395, I/A 4 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 81, S 8, H V 130395, I/A 4 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-46
- C/ LA PAZ 9 - BAJO, IZQUIERDA (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 81, S 8, H V 130395, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8928, L 6214, F 81, S 8, H V 130395, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-46