ALTER MERIDIAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Medir, 22
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALTER MERIDIAN SL
CIF B67237370
Capital Social 75000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/06/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Planas Sauter Jorge
VINCULACIONES DE ALTER MERIDIAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALTER MERIDIAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Planas Sauter Jorge | Administrador Unico | 21/08/2018 | 09/12/2022 |
Pons Serraclara Raul | Administrador Unico | 14/06/2018 | 21/08/2018 |
ACTOS BORME DE ALTER MERIDIAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46456 , F 10, S 8, H B 520572, I/A 4 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 887/2022, AUTO FIRME DE FECHA 23/09/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46456 , F 10, S 8, H B 520572, I/A 4 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 72.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46456 , F 9, S 8, H B 520572, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-08
- LA CREACION,PROMOCION,COMERCIALIZACION Y GESTION DE CENTROS DE NATUROPATIA,ACUPUNTURA,TERAPIAS NATURALES,OTROS SERVICIOS PARASANITARIOS,CENTROS DE YOGA Y CENTROS DEPORTIVO.LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46456 , F 9, S 8, H B 520572, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
- CL SANT MEDIR Num.22 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46456 , F 9, S 8, H B 520572, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46456 , F 9, S 8, H B 520572, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46456 , F 9, S 8, H B 520572, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46456 , F 9, S 8, H B 520572, I/A 1 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-08
Dirección:CL ENRIQUE GRANADOS NUM.111 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:07/06/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, SU PARCELACION, URBANIZACION, PROMOCION Y CONSTRUCCION Y LAS DEMAS OPERACIONES PROPIAS DE CARACTER INMOBILIARIO CONSECUENTES O COMPLEMENTARIAS DE AQUELLAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46456 , F 9, S 8, H B 520572, I/A 1 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-08